Ausschussmitglieder |
Beigeordnete Annika Ramke | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.11.2011 | | von 03.11.2011 | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
Ratsfrau Christel Bohlen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.11.2011 | | von 03.11.2011 | |
Ruth Bohlke | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.11.2011 | | von 03.11.2011 | |
Ratsherr Rainer Galli | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 13.11.2014 | | von 13.11.2014 | |
Beigeordneter Matthias Lührs | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.11.2011 | | von 03.11.2011 | |
Beigeordneter Achim Rutz | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.11.2011 | 13.11.2014 | von 03.11.2011 bis 13.11.2014 | |
2. stellvertretende Bürgermeisterin Monika Willenbücher-Orths | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.11.2011 | | von 03.11.2011 | |
Vertreter/in |
Ratsherr Jörg Beutz | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2011 | | von 03.11.2011 | |
Ratsfrau Isabel Bruns | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.09.2013 | | von 19.09.2013 | |
Ratsherr Frank David | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 31.03.2016 | | von 31.03.2016 | |
Ratsherr Folkert Feeken | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2011 | | von 03.11.2011 | |
Ratsfrau Angela Hoffbauer | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2011 | | von 03.11.2011 | |
Ratsherr Oliver Kohls | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2011 | | von 03.11.2011 | |
stellv. Bürgermeisterin Kirstin Pöppelmeier | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2011 | | von 03.11.2011 | |
Beigeordneter Michael Ramke | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2011 | | von 03.11.2011 | |
Beigeordneter Alexander von Fintel | Grüne | Grüne Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2011 | 29.02.2016 | von 03.11.2011 bis 29.02.2016 | |