Arbeitskreismitglied |
Arbeitskreis Dorfgemeinschaftsanlagen | GRÜNE | GRÜNE Arbeitskreismitglied | Arbeitskreismitglied | 24.10.2019 | | von 24.10.2019 | |
Arbeitskreis Seniorenarbeit | GRÜNE | GRÜNE Arbeitskreismitglied | Arbeitskreismitglied | 15.12.2021 | | von 15.12.2021 | |
Arbeitskreis Spielplätze | GRÜNE | GRÜNE Arbeitskreismitglied | Arbeitskreismitglied | 26.09.2019 | 31.10.2021 | von 26.09.2019 bis 31.10.2021 | |
Vertreter/in |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 31.03.2016 | 31.10.2016 | von 31.03.2016 bis 31.10.2016 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Kinder, Jugend, Senioren und Soziales | GRÜNE | GRÜNE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
Ausschuss für Kinder, Jugend, Senioren und Soziales | GRÜNE | GRÜNE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Vertreter/in |
Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Ausschuss für Straßen, Wege und Feuerlöschwesen | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Ausschuss für Straßen, Wege und Feuerlöschwesen | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ratsmitglieder |
Beirat der Ev. Kindertagesstätte Sande | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.05.2023 | | von 04.05.2023 | |
Beirat Kindertagesstätte Farbenspiel und Kunterbunt | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.01.2022 | | von 27.01.2022 | |
Beirat Kindertagesstätte Kunterbunt | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.01.2022 | | von 27.01.2022 | |
Gemeinderat | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | |
Ausschussmitglieder |
Schulausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Vertreter/in |
Schulausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ausschussmitglieder |
Verwaltungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | 13.06.2024 | von 01.11.2021 bis 13.06.2024 | |
Vertreter/in |
Verwaltungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 31.03.2016 | 31.10.2016 | von 31.03.2016 bis 31.10.2016 | |
|
Verwaltungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 13.06.2024 | | von 13.06.2024 | |
Ausschussmitglieder |
Verwaltungsausschuss als Werksausschuss der Sozialstation Sande | GRÜNE | GRÜNE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | 30.04.2023 | von 01.11.2021 bis 30.04.2023 | |